中国银行:刘金因个人原因辞去行长等职务
来源:财联社
财联社8月25日电,中国职务中国银行公告,银行因个因辞刘金先生因个人原因,刘金淮南市某某高温材料维修网点辞去本行副董事长、人原执行董事、去行董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。中国职务该辞任自2024年8月25日起生效。银行因个因辞
更多报道:中国银行,刘金突发!人原(中新经纬)
中国银行25日公告,去行该行董事会收到刘金的中国职务辞呈。刘金因个人原因,银行因个因辞辞去中国银行副董事长、刘金淮南市某某高温材料维修网点执行董事、人原董事会战略发展委员会委员及该行行长职务。去行该辞任自2024年8月25日起生效。
刘金 资料图此外,中行董事会批准由董事长葛海蛟代为履行行长职责,至该行聘任的新行长正式履职之日止。
此前8月19日中国银行召开的2024年第七次董事会会议上,应出席董事14名,亲自出席董事13名。刘金因其他安排未出席会议。中国银行2023年财报显示,当年共召开13次董事会,刘金亲自出席了11次,缺席2次。
简历显示,刘金出生于1967年,1993年毕业于山东大学,获得文学硕士学位。此前他曾在中国工商银行工作多年,先后担任中国工商银行山东省分行副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏省分行行长等职务。
2018年9月至2019年11月,刘金担任国家开发银行副行长。2019年12月至2021年3月,刘金担任中国光大集团股份公司执行董事。2020年1月至2021年3月,他正式担任中国光大银行行长,2020年3月至2021年3月,担任中国光大银行执行董事。
担任光大银行行长仅一年后,刘金调任中行,自2021年4月起任中行行长,2021年6月起任中行副董事长。2021年8月起兼任中银香港(控股)有限公司副董事长。2023年4月至2024年3月兼任中银航空租赁有限公司董事长。
- ·北京公布9起旅游市场违法典型案例
- ·光明日报:订单排满,登山“陪爬”怎么火了?
- ·轻松一刻:一晃12年了,今天我过生日!
- ·民营医院招篮球特长生被疑“萝卜招聘”,冤不冤?
- ·大数据分析盘点 中秋假期“网红”打卡地“上新”
- ·许家印25年前在香港买的30平房屋将被拍卖还债
- ·2024年全国科普日倒计时1天
- ·中秋过后的10个养生重点,为冬天打好基础!
- ·泽连斯基称俄军在库尔斯克发动反攻,俄国防部:已收复该州10个定居点
- ·苏丹西部城市法希尔遭炮击 数十人伤亡
- ·知名武打演员癌症去世,这种病偏爱“中国胃”
- ·精彩活动抢先看|联合体成员单位2024年“全国科普日”活动预告
- ·外媒:卢卡申科警告称,袭击白俄罗斯将意味着挑起第三次世界大战
- ·东北抗联精神 白山黑水间 这些民族英雄立起不朽丰碑
- ·北方地区进入秋季花粉高峰期 花粉过敏患者请注意防护与治疗
- ·《有力见证》:老祖宗的中式审美有多绝